График акции МРСК Сибири
О компании
«МРСК Сибири» является дочерней структурой «Холдинга МРСК». В состав компании входят филиалы – «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Горно-Алтайские электрические сети», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго». ОАО «Томская распределительная компания» и ОАО «Тываэнерго» (дочернее общество) находятся под управлением «МРСК Сибири». 52,88 % акций компании принадлежат «Холдингу МРСК»Число акций ао | 94 815 млн |
---|---|
Номинал ао | 0.1 руб |
Тикер ао | MRKS |
Капит-я | 53.2 млрд |
Выручка | 71.6 млрд |
EBITDA | 6.5 млрд |
Прибыль | -6.0 млрд |
Дивиденд ао | – |
P/E | -8.9 |
P/S | 0.7 |
P/BV | 3.9 |
EV/EBITDA | 14.4 |
Див.доход ао | 0.0% |
Цена ао | 0.593 |
Сайт | https://rosseti-sib.ru |
ISIN | RU000A0JPPF0 |
Валюта | rub |
Sector | Utilities |
Industry | Electric Utilities |
Валюта отчета | rub |
Изменение цены за день: | +0.5937% (0.5895) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +9.81% (0.54) |
Изменение цены за месяц: | -0.8361% (0.598) |
Изменение цены за 3 месяца: | -10.89% (0.6655) |
Изменение цены за полгода: | -26.74% (0.8095) |
Изменение цены за год: | -26.93% (0.8115) |
Изменение цены за 3 года: | +31.19% (0.452) |
Изменение цены за 5 лет: | +142.04% (0.245) |
Изменение цены за 10 лет: | +1 132.85% (0.0481) |
Изменение цены с начала года: | -19.04% (0.7325) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Дивиденд, % | Дивиденд | По итогам периода | Купить до | Дата закрытия реестра | Выплата до |
---|---|---|---|---|---|
1.1% | 0.002917 | III кв. 2019 | 08.01.2020 | 10.01.2020 | 27.01.2020 |
0.3% | 0.00102 | 2018 | 18.06.2019 | 20.06.2019 | 05.07.2019 |
3.4% | 0.0037 | 2017 | 13.06.2018 | 15.06.2018 | 02.07.2018 |
P/E & P/BV
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Artem Pidnic | Director General | N/A | |
Mr. Andrey Valerevich Abramov | Deputy General Director of Economy & Finance, Member of Executive Board & Collegial Executive Body | N/A | 1974 (50 лет) |
Mr. Aleksey Vladimirovich Leontyev | Member of Executive Board | N/A | 1963 (61 год) |
Mr. Aleksey Vasilyevich Petukhov | Deputy Director General for Development & Sale and Member of the Executive Board | N/A | 1978 (46 лет) |
Mr. Evgeny Vladimirovich Mitkin | Chief Engineer, Deputy Director General On Technical Matters, Member of the Executive Board | N/A | 1972 (52 года) |
Mr. Ruslan Anatolyevich Yakovlev | Deputy Director General of Corporate Governance Management and Member of the Executive Board | N/A | 1974 (50 лет) |
Mr. Vladimir Alekseevich Leontiev | Deputy Director General of Investing Activities and Member of Executive Board | N/A | 1984 (40 лет) |
Sergey Gennadyevich Bezdelev | Head of Technical Supervision Department | N/A | |
S.V. Prishchepina | Chief Accountant | N/A |
Адрес: Russia, Krasnoyarsk, 144a Bograda Street - открыть в Google картах, открыть Яндекс картах
Сайт: https://rosseti-sib.ru
Сайт: https://rosseti-sib.ru